Luka Vucicevic
residente a Zürich, da Croazia Mandati attuali: Urban Connect AG Persone correlate: Marcel Kucher Auf der Maur, Stefano Saeger, Robert Paul Gotthard Ruttmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luka Vucicevic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luka Vucicevic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luka Vucicevic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luka Vucicevic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luka Vucicevic
Persone con il nome Luka Vucicevic lavorano in questi rami economici
Altri servizi di prenotazione
Altri servizi di prenotazione
Privato con il nome Luka Vucicevic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luka Vucicevic
Numero di pubblicazione: HR02-1005898415, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Urban Connect AG, in Zürich, CHE-441.864.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761101).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kucher Auf der Maur, Marcel, von Herrliberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vucicevic, Luka, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005707076, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Movu AG, in Zürich, CHE-112.576.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2022, Publ. 1005538981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühn, Simone Beatrice, von Zürich, in Regensdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vucicevic, Luka, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landau, Jonathan, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Amos, von Suhr, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004975753, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Movu AG, in Zürich, CHE-112.576.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2020, Publ. 1004900334).
Statutenänderung:
02.09.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 381'418.00 [bisher: CHF 310'786.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 381'418.00 [bisher: CHF 310'786.00].
Aktien neu:
381'418 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 310'786 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.09.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 5'000'000.00 verrechnet, wofür 70'632 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benkert, Dr. Jean-Michel Nicolas, von Sumiswald, in Basel, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Peter Theodor, von Madiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnand, Stephan Benedikt, von Basel, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Jaël, von Reigoldswil, in Dornach, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vucicevic, Luka, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.