René Michel Voyame
residente a Hilterfingen, da Haute-Sorne Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Michel Voyame", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Michel Voyame"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Michel Voyame", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Michel Voyame"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Michel Voyame
Persone con il nome René Michel Voyame lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome René Michel Voyame
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Michel Voyame
Numero di pubblicazione: HR02-1006030007, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
EF Energy Farming AG, bisher in Hilterfingen, CHE-331.311.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480515).
Statutenänderung:
03.05.2024.
Sitz neu:
Hasle (LU).
Domizil neu:
c/o Sedlmair GmbH, Witebach 30, 6166 Hasle LU. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voyame, René Michel, von Haute-Sorne, in Hilterfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sedlmair, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hasle (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005043988, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Obau AG, in Hilterfingen, CHE-100.610.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S.4, Publ. 5877138).
Statutenänderung:
23.11.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung von Neubauten und Ausführungen von Umbauten auf eigene und fremde Rechnung sowie den Kauf, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Finanzierungen, die dem Gesellschaftszweck dienen, gewähren. Sie kann sich an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. [Streichung der Bemerkung bzgl. bisherigem Sitz, da nicht auf den Handelsregisterauszug gehörend.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voyame, René, von Haute-Sorne, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bassecourt, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2844241, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bonavita AG, in Sigriswil, CHE-114.841.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1712233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Gerald Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Thiais (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voyame, René Michel, von Haute-Sorne, in Hilterfingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Antoine Dominique, von Montana, in Arbaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Arx, Patrik, von Stüsslingen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.