Christian Vouillamoz
residente a Riddes, da Isérables Mandati attuali: VOUILLAMOZ Services Sàrl Persone correlate: Edith Vouillamoz-Monnet Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vouillamoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vouillamoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vouillamoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vouillamoz"
|
|
Christian Vouillamoz
residente a Martigny, da Nendaz Mandati attuali: Société Coopérative "Concordia" de Charrat Persone correlate: Roger Darbellay, Xavier Chappot, Paulette Madeleine Iori Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vouillamoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vouillamoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vouillamoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vouillamoz"
|
|
Christian Vouillamoz
residente a Fully, da Isérables Mandati attuali: V Insights Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vouillamoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vouillamoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vouillamoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vouillamoz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Vouillamoz
Persone con il nome Christian Vouillamoz lavorano in questi rami economici
Pulizia di edifici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altre libere professioni
Pulizia di edifici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Altre libere professioni
Privato con il nome Christian Vouillamoz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Vouillamoz
Numero di pubblicazione: HR02-1005519102, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société Coopérative "Concordia" de Charrat, à Martigny, CHE-106.994.820, société coopérative (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067401).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Darbellay, Charles, de Liddes, à Charrat, président, avec signature collective à deux;
Dini, Maria, de Mendrisio, à Charrat, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Sauthier, Pierre-Joseph, de Vollèges, à Charrat, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Christian, de Nendaz, à Martigny, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Darbellay, Roger, de Liddes, à Martigny, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 6141960, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
VOUILLAMOZ Services Sàrl, à Riddes, CH-621.4.006.805-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 116 du 19.06.2009, p. 34, Publ. 5079442).
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Christian, de Isérables, à Mayens-de-Riddes (Riddes), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 5079442, Ufficio del registro di commercio Vallese
VOUILLAMOZ Services Sàrl, à Riddes, CH-621.4.006.805-0, société à responsabilité limitée (FOSC no 192 du 03.10.2008, p. 17, publ. 4677062).
Modification des statuts:
5.06.2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC et Bulletin Officiel du Canton du Valais.
Communications:
Communications aux associés: par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit.
Inscription ou modification de personnes:
Vouillamoz, Christian, de Isérables, à Mayens-de-Riddes (Riddes), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--];
Vouillamoz née Monnet, Edith, de Isérables, à Mayens-de-Riddes (Riddes), associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.--].