Lukas von Wartburg
residente a Hitzkirch, da Basel Mandati attuali: HTG GmbH, voWa Transporte von Wartburg Lukas Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas von Wartburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas von Wartburg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas von Wartburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas von Wartburg"
|
|
Lukas von Wartburg
residente a Schaffhausen, da Riedholz Mandati attuali: ISIKAS GmbH, Neu Creative Agency GmbH Persone correlate: Isabelle Schmid, Simon Andreas Rehsche, Nicolas Marc Ammann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas von Wartburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas von Wartburg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas von Wartburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas von Wartburg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas von Wartburg
Persone con il nome Lukas von Wartburg lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Servizi pubblicità
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Servizi pubblicità
Privato con il nome Lukas von Wartburg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas von Wartburg
Numero di pubblicazione: HR02-1006009504, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hanimanns GmbH, in Zürich, CHE-209.359.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532609).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 192, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Isabelle, von Oberegg, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Wartburg, Lukas, von Riedholz, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scherrer, Beni, von Quarten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005702857, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HTG GmbH, in Hitzkirch, CHE-472.382.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298019).
Statutenänderung:
13.03.2023.
Stammkapital neu:
CHF 35'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Lukas, von Basel, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005532609, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hanimanns GmbH (Hanimanns Sàrl) (Hanimanns Sagl) (Hanimanns Ltd liab Co), in Zürich, CHE-209.359.201, Brunnenhofstrasse 9, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Mode, insbesondere die Erstellung von Modedesigns, die Vermarktung und die Beratung, sowie die Produktion und den Handel mit Modeartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Isabelle, von Oberegg, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Wartburg, Lukas, von Riedholz, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.