Rudolf Walter von Känel
residente a Oberwangen b. Bern, da Bern e Aeschi bei Spiez Mandati attuali: Rudolf von Känel Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Walter von Känel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Walter von Känel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Walter von Känel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Walter von Känel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf Walter von Känel
Persone con il nome Rudolf Walter von Känel lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Rudolf Walter von Känel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Walter von Känel
Numero di pubblicazione: 4136151, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Health Competence Service GmbH, in Köniz, CHE-114.798.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354677).
Firma neu:
Health Competence Service GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Health Competence Service Sàrl en liquidation) (Health Competence Service Sagl in liquidazione) (Health Competence Service Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Känel, Rudolf Walter, von Bern, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Claudia, von Aeschi bei Spiez, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1354677, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Health Competence Service GmbH, in Köniz, CHE-114.798.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6419132).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Claudia, von Aeschi bei Spiez, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
von Känel, Rudolf Walter, von Bern, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6419132, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Health Competence Service GmbH, in Köniz, CH-036.4.044.410-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 4, Publ. 4959012).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Rudolf Walter, von Bern, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
von Känel, Claudia, von Aeschi bei Spiez, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.