Patrick von Däniken
residente a Bellach, da Bellach Mandati attuali: Kaufmann + Bader GmbH, Verein Creep Persone correlate: Stefan Flury, Lorenz Bader, Simone Kummer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick von Däniken", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick von Däniken"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick von Däniken", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick von Däniken"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick von Däniken
Persone con il nome Patrick von Däniken lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle discotece
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle discotece
Privato con il nome Patrick von Däniken
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick von Däniken
Numero di pubblicazione: HR02-1005374293, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kaufmann + Bader GmbH, in Solothurn, CHE-107.676.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Gerhard, von Aeschi (SO), in Aeschi (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Lorenz, von Holderbank (SO) und Balsthal, in Balsthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Flury, Stefan, von Lohn-Ammannsegg, in Lohn-Ammannsegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
von Däniken, Patrick, von Bellach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004613760, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kaufmann + Bader GmbH, in Solothurn, CHE-107.676.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2628151).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Lorenz, von Balsthal und Holderbank (SO), in Balsthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kaufmann, Gerhard, von Aeschi (SO), in Aeschi (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Flury, Stefan, von Lohn-Ammannsegg, in Lohn-Ammannsegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
von Däniken, Patrick, von Bellach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 2628151, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kaufmann + Bader GmbH, in Solothurn, CHE-107.676.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, Publ. 5029344).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 26.06.1998 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Uebernimmt von der Kollektivgesellschaft 'Kaufmann + Partner', in Solothurn sämtliche Aktiven von von CHF 284'741.60 und Passiven von CHF 152'104.80 gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 26.6.1998 und Bilanz per 31.12.1997 zum Preise von CHF 132'636.80, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 112'636.80 als Forderung gutgeschrieben werden].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Gerhard, von Aeschi (SO), in Aeschi (SO), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Bader, Lorenz, von Balsthal und Holderbank (SO), in Balsthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
von Däniken, Patrick, von Bellach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 200.00.