Willy von Büren
residente a Bellach, da Bellach Mandati attuali: IWOBA Gesamtanlagen für Industrie- und Wohnbau AG Persone correlate: Daniel Hutter, Lilia von Büren Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy von Büren", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy von Büren"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy von Büren", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy von Büren"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Willy von Büren
Persone con il nome Willy von Büren lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Willy von Büren
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Willy von Büren
Numero di pubblicazione: 3931225, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
HR-HoRes AG, in Bellach, CHE-245.688.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1292097).
Statutenänderung:
08.12.2017.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Bettlachstrasse 29, 2540 Grenchen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Büren, Willy, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Silvan, von Selzach, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rozayek, Reda, von Walenstadt, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vidojevic, Perica, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2914213, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
IWOBA Gesamtanlagen für Industrie- und Wohnbau AG, in Bellach, CHE-111.959.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, Publ. 5463022).
Statutenänderung:
21.06.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Willy von Büren AG', in Bellach (CHE-106.933.882), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 1'630'300.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'437'515.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 22.07.2004 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ab dem Grundstück Grundbuch Bellach Nr. 1746 eine Teilparzelle im Halt von ca. 1'600 m2 zum Preis von CHF 300.--/m2 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief, Fax oder andere elektronische Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre. Mit Erklärung vom 21.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn, in Solothurn (CH-241.3.008.294-0), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Büren, Willy, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Andreas Walter, von Stetten (AG), in Hägendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Martin, von Bellach, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1628985, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ImmobUnt GmbH, in Bellach, CHE-467.361.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, Publ. 1563205).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Büren, Willy, von Bellach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans Rudolf, von Schnottwil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.