Dominic von Allmen
residente a Frutigen, da Lauterbrunnen Mandati attuali: Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Bucher Hydraulics AG Frutigen Persone correlate: Pascal Willen, Florian Alexander Lüthi, Daniel Stoller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominic von Allmen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominic von Allmen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominic von Allmen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominic von Allmen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dominic von Allmen
Persone con il nome Dominic von Allmen lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di altre macchine
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fabbricazione di altre macchine
Privato con il nome Dominic von Allmen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dominic von Allmen
Numero di pubblicazione: HR02-1005547329, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spar- und Leihkasse Frutigen AG, in Frutigen, CHE-105.935.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005472897).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Dominic, von Lauterbrunnen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4398265, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Licht- und Wasserwerk Adelboden AG, in Adelboden, CHE-108.094.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671187).
Statutenänderung:
23.06.2018.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist, Anlagen zu bauen und zu betreiben für die Produktion, Verteilung und Abgabe elektrischer Energie, Wärme und Kraft sowie für die Gewinnung, Verteilung und Abgabe von Trink-, Brauch-, Lösch- und Notstandswasser. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Planung und Ausführung elektrischer Installationen aller Art sowie den Verkauf von Beleuchtungskörpern, Elektrogeräten, Radio-, TV- und IT-Geräten aller Art, sowie entsprechendem Zubehör. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten, erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Dominic, von Lauterbrunnen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Peter Karl, von Füllinsdorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3671187, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Licht- und Wasserwerk Adelboden AG, in Adelboden, CHE-108.094.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gempeler-Blatter, Christian, von Frutigen, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stähli, Peter, von Maschwanden, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Allmen, Dominic, von Lauterbrunnen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.