Jens Volkamer
residente a Nobitz, da Germania Mandati attuali: Triskelstar Capital AG, Alpha Defence Capital AG Persone correlate: Manfred Rüf Jun., Christopher Claudius Beyer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jens Volkamer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jens Volkamer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jens Volkamer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jens Volkamer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jens Volkamer
Persone con il nome Jens Volkamer lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Jens Volkamer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jens Volkamer
Numero di pubblicazione: HR02-1005534104, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Triskelstar Capital AG, bisher in Erlenbach (ZH), CHE-113.597.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479571).
Statutenänderung:
19.07.2022.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüf, Manfred, von Uster, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volkamer, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Nobitz (DE), Direktor und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].
Numero di pubblicazione: HR02-1005415843, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
IS-IT CONSULTING SA, bisher in Vevey, CHE-110.607.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3683041).
Statutenänderung:
15.02.2022.
Firma neu:
Alpha Defence Capital AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Immobilienmakler- und Unternehmensberater Tätigkeiten;
Verwaltung von eigenem Vermögen sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Unternehmensbereich;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhäuser, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Vevey, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volkamer, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Nobitz (DE), Direktor und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005375524, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Triskelstar Capital AG, in Erlenbach (ZH), CHE-113.597.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volkamer, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Nobitz (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.