Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl
residente a Stuttgart, da Germania Mandati attuali: Hugo Boss (Schweiz) AG Persone correlate: Nadja Eichholzer, Yves Müller, Jochen Eckhold e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Nikolai Florian Clifford Vokuhl"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nikolai Florian Clifford Vokuhl
Persone con il nome Nikolai Florian Clifford Vokuhl lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Commercio di vestiti
Privato con il nome Nikolai Florian Clifford Vokuhl
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nikolai Florian Clifford Vokuhl
Numero di pubblicazione: HR02-1005804280, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HUGO BOSS International Markets AG, in Zug, CHE-113.004.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541819).
Firma neu:
HUGO BOSS International Markets AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HUGO BOSS International Markets SA en liquidation) (HUGO BOSS International Markets SA in liquidazione) (HUGO BOSS International Markets Ltd in liquidation).
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Dr. Markus, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vokuhl, Dr. Nikolai Florian Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Yves, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005044161, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hugo Boss (Schweiz) AG, in Zug, CHE-108.394.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langer, Mark Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Yves Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vokuhl, Dr. Nikolai Florian Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005044162, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HUGO BOSS International Markets AG, in Zug, CHE-113.004.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langer, Mark Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vokuhl, Dr. Nikolai Florian Clifford, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.