Karin Franziska Vogelsanger
residente a Maur, da Zumikon e Winterthur Mandati attuali: Wimex AG in Liquidation, To. & K. Holding AG e di più Persone correlate: Edith Preinfalk Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Franziska Vogelsanger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Franziska Vogelsanger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Karin Franziska Vogelsanger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Karin Franziska Vogelsanger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Karin Franziska Vogelsanger
Persone con il nome Karin Franziska Vogelsanger lavorano in questi rami economici
Altre libere professioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Commercio di beni di consumo
Altre libere professioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Karin Franziska Vogelsanger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Karin Franziska Vogelsanger
Numero di pubblicazione: HR02-1005836724, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wimex AG, in Maur, CHE-107.102.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542537).
Firma neu:
Wimex AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.08.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsanger, Dr. Rolf, von Zumikon und Winterthur, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Preinfalk, Edith, österreichische Staatsangehörige, in Weisslingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsanger, Karin, von Zumikon und Winterthur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005432147, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diavelo Schweiz AG, in Zürich, CHE-240.908.071, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987734).
Statutenänderung:
14.03.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Diavelo Suisse SA) (Diavelo Switzerland Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit, den Import und Export von Bikes und Bikezubehör, das Erstellen von Marketingkonzepten und das Erbringen weiterer Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogelsanger, Karin Franziska, von Zumikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf].
Numero di pubblicazione: HR01-1005317861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Diavelo Holding AG (Diavelo Holding SA) (Diavelo Holding Ltd), in Zürich, CHE-272.985.006, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vogelsanger, Karin Franziska, von Zumikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.