Mirjam Vögele
residente a Gippingen, da Leuggern Mandati attuali: ORGANISATIONS UND TREUHAND AG Persone correlate: Sandra Davi, Roland Markus Widmer, Petra Zumsteg-Meier e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mirjam Vögele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mirjam Vögele"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mirjam Vögele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mirjam Vögele"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mirjam Vögele
Persone con il nome Mirjam Vögele lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Mirjam Vögele
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mirjam Vögele
Numero di pubblicazione: 2017025, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalvorsorgestiftung der Organisations und Treuhand AG, in Klingnau, CHE-109.729.042, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2012, Publ. 6558366).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Organisations und Treuhand AG in Liquidation.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 HRegV.]. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 11.12.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utiger, Ernst, von Baar, in Döttingen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Vögele, Mirjam, von Leuggern, in Gippingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6372224, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalvorsorgestiftung der Organisations und Treuhand AG, in Klingnau, CH-400.7.004.895-0, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 2, Publ. 4198696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WHT-Treuhand AG (CHE-103.278.584), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Mirjam, von Leuggern, in Gippingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Gansingen];
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072)[CH-020.3.024.436-3], in Uster, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5252754, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG, in Baden, CH-400.9.019.836-2, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2006, S. 2, Publ. 3511238).
mit Hauptsitz in:
Klingnau.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.912.055-4.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 31.12.1965].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Utiger, Ernst, von Baar, in Döttingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vögele, Mirjam, von Leuggern, in Gippingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zumsteg-Meier, Petra, von Wil AG und Winterthur, in Wil AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Christoph, von Schnottwil, in Riniken, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Roland, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.