Christian Vifian
residente a Niederscherli, da Schwarzenburg Mandati attuali: Steak'n'Grill Hirschen GmbH in Liquidation, gourmet-delicacy gmbh in Liquidation e di più Persone correlate: Adrian Kropf, Silvia Wägli, Jolanda Kammermann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vifian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vifian"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Vifian", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Vifian"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Vifian
Persone con il nome Christian Vifian lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Commercio di prodotti alimentari
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Servizi per consulenza manageriale
Scuola universitaria professionale
Esercizio delle aziende gastronomiche
Commercio di prodotti alimentari
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Servizi per consulenza manageriale
Scuola universitaria professionale
Privato con il nome Christian Vifian
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Vifian
Numero di pubblicazione: HR02-1005846558, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Steak'n'Grill Hirschen GmbH, in Meikirch, CHE-357.858.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114044).
Firma neu:
Steak'n'Grill Hirschen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vifian, Christian, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005762363, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
gourmet-delicacy gmbh, in Köniz, CHE-228.872.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980338).
Firma neu:
gourmet-delicacy gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vifian, Christian, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005565862, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Kaufmännischer Verband Bern, in Bern, CHE-464.688.487, Verein (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Sylvia, von Rüschegg, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isler, Rudolf, genannt Ruedi, von Lindau, in Saint-Imier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linder, Anna Magdalena, von Brienz (BE), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwaar, Marianna, von Lützelflüh, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vifian, Christian, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Rudolf, von Huttwil, in Schwarzenburg, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grimm, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hilty Haller, Brigitte, von Grabs, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaeser, Peter Andreas, von Tafers, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Mario Gion Alexander, von Leuzigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.