Janine Vielmi Farine
residente a Horw, da Lumnezia Mandati attuali: Prospera Trust PIMY Equity & Developments Holding AG, screenFOODnet Digital Signage Retail Services AG Persone correlate: Pierre Gervais Farine, Pierre Gervais Farine Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Janine Vielmi Farine", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Janine Vielmi Farine"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Janine Vielmi Farine", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Janine Vielmi Farine"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Janine Vielmi Farine
Persone con il nome Janine Vielmi Farine lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Janine Vielmi Farine
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Janine Vielmi Farine
Numero di pubblicazione: HR02-1005949685, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Prospera Trust PIMY Equity & Developments Holding AG, in Luzern, CHE-294.266.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344287).
Domizil neu:
c/o screenFOODnet Digital Signage Retail Services AG, Grimselweg 5, 6005 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farine, Pierre Gervais, von Montfaucon, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vielmi Farine, Janine, von Lumnezia, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005899754, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
screenFOODnet Digital Signage Retail Services AG, in Luzern, CHE-105.591.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005836835). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botrag AG (CHE-107.923.337), in Eschenbach LU, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vielmi Farine, Janine, von Lumnezia, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005373950, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
screenFOODnet Digital Signage Retail Services AG, in Luzern, CHE-105.591.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauk, Stefan, von Dietwil, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farine, Pierre, von Montfaucon, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern];
Vielmi Farine, Janine, von Lumnezia, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].