Vincenzo Vetrano
residente a Savosa, da Savosa Mandati attuali: Artefer SA in liquidazione concordataria Persone correlate: Vanna Bernasconi Pianca Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincenzo Vetrano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincenzo Vetrano"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincenzo Vetrano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincenzo Vetrano"
|
|
Vincenzo Vetrano
residente a Laveno Ponte Tresa, da Italia Mandati attuali: 3000 progetti SA, PROGETTO 3000 SA Persone correlate: Sonia Russo, Sonia Russo, Mirko Giacomo Rucher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincenzo Vetrano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincenzo Vetrano"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincenzo Vetrano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincenzo Vetrano"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Vincenzo Vetrano
Persone con il nome Vincenzo Vetrano lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Compravendita di immobili propri
Officina del fabbro, fucina e bottega
Fabbricazione di prodotti metallo
Compravendita di immobili propri
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Vincenzo Vetrano
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Vincenzo Vetrano
Numero di pubblicazione: 2432521, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Arcowall Engineering SA, in Massagno, CHE-109.356.320, società anonima (FUSC no. 191 del 02.10.2015, Pubbl. 2405659).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rapaglià, Francesco, cittadino italiano, in Lugano, vice-presidente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Vetrano, Vincenzo, da Savosa, in Savosa, amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente con firma individuale].
Numero di pubblicazione: 2122803, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Arcowall Engineering SA, in Massagno, CHE-109.356.320, società anonima (FUSC no. 155 del 14.08.2014, Pubbl. 1663745).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Vetrano, Vincenzo, da Savosa, in Savosa, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico con firma individuale];
Rapaglià, Francesco, cittadino italiano, in Lugano, vice-presidente, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: 1146155, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FINANZIARIA DEL GOTTARDO SA, in Zug, CH-514.3.021.232-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 21, Publ. 5660536).
Statutenänderung:
10.10.2013.
Firma neu:
Team 3000 Swiss AG.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf, vor allem im Ausland, von Grundstücken und Liegenschaften sowie deren Verwaltung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 11.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ABC Treuhand AG (CH-320.3.018.613-7), in Thalwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gandolfi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Brusimpiano (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetrano, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lavena Ponte Tresa (IT), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.