Petrus Gerardus Cornelis van Tol
residente a Küsnacht, da Küsnacht (ZH) Mandati attuali: Palexter GmbH, Temmes Services GmbH e di più Persone correlate: Gurthian Singh Ghotra, Ami Moshe Toren, Robert St-Germain e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petrus Gerardus Cornelis van Tol", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petrus Gerardus Cornelis van Tol"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Petrus Gerardus Cornelis van Tol", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Petrus Gerardus Cornelis van Tol"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Petrus Gerardus Cornelis van Tol
Persone con il nome Petrus Gerardus Cornelis van Tol lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Consulenza legale
Commercio di prodotti alimentari
Servizi per consulenza PR
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altro commercio con prodotti diversi
Leasing di immobilizzazioni immateriali
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Consulenza legale
Commercio di prodotti alimentari
Servizi per consulenza PR
Esercizio di una società partecipate
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altro commercio con prodotti diversi
Leasing di immobilizzazioni immateriali
Privato con il nome Petrus Gerardus Cornelis van Tol
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Petrus Gerardus Cornelis van Tol
Numero di pubblicazione: HR02-1005037858, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mensarius AG, in Zollikon, CHE-115.801.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004951756).
Statutenänderung:
25.11.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Claus Hojbjerg, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halter-Rauschert, Daniel Silvan, von Zürich, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Tol, Petrus Gerardus Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacque, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Torndal, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olsen, Tom S., dänischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004745168, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EURO HERB INVESTMENTS AG, bisher in Zollikon, CHE-184.257.798, Aktiengesellschaft (vom 27.02.2018, Publ. 4079275).
Statutenänderung:
09.10.2019.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Weidema van Tol (Switzerland) GmbH, Neuhofstrasse 12, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Tol, Petrus Gerardus Cornelis, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: van Tol, Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gürel, Kazim Ilter, türkischer Staatsangehöriger, in Güzelbahçe-Izmir (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kapani, Mehmet Gürel, türkischer Staatsangehöriger, in Narlidere-Izmir (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004483862, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
LCSI Holdings LLC, Wilmington, Zweigniederlassung Luzern, in Luzern, CHE-459.652.325, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958357).
Hauptsitz in:
Wilmington (US).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Tol, Petrus Gerardus Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lonza, David George, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.