Jenifer van der Maas
residente a Sulgen, da Sulgen Mandati attuali: GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF Persone correlate: Florian Michael Krämer, Paul Schmid, Priska Elisabeth Schönenberger Kopp e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jenifer van der Maas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jenifer van der Maas"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jenifer van der Maas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jenifer van der Maas"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jenifer van der Maas
Persone con il nome Jenifer van der Maas lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Privato con il nome Jenifer van der Maas
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jenifer van der Maas
Numero di pubblicazione: HR02-1005847030, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004778361, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004677070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Tanja, von Tägerwilen, in Wil SG, Heimleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knellwolf, Ernst, von Herisau, in Elgg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schumacher, Peter, von Gelterkinden, in Amlikon-Bissegg, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004509980, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552977).
Statutenänderung:
22.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soldini, Aurelio, von Novazzano, in Elgg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Fritz, von Affoltern am Albis, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stösser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.