Jolanda van de Graaf
residente a Arth, da Schwyz Mandati attuali: Van de Graaf Communications GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jolanda van de Graaf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jolanda van de Graaf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jolanda van de Graaf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jolanda van de Graaf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jolanda van de Graaf
Persone con il nome Jolanda van de Graaf lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Servizi per consulenza PR
Privato con il nome Jolanda van de Graaf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jolanda van de Graaf
Numero di pubblicazione: 4425721, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schweizerischer Radfahrer-Bund (SRB), in Grenchen, CHE-107.838.097, Verein (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van de Graaf, Jolanda, von Schwyz, in Arth, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gyöngy, Mattia, von Losone, in Minusio, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaggi, Nelly, von Innertkirchen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardy, Tamara, von St. Gallen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Micha, von Sisseln, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3504645, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Van de Graaf Communications GmbH, bisher in Cham, CHE-261.900.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, Publ. 940261).
Statutenänderung:
28.04.2017.
Sitz neu:
Arth.
Domizil neu:
Schöntalweg 8, 6414 Oberarth.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van de Graaf, Jolanda, von Schwyz, in Arth, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Cham].
Numero di pubblicazione: 3500231, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schweizerischer Radfahrer-Bund (SRB), in Grenchen, CHE-107.838.097, Verein (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisin, Walter Johannes, von Zeglingen, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martens, Hermann, von Stäfa, in Hinwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küpfer, Selina, von Gretzenbach, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Lorenz Gregor, von Riehen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunger, Patrick, von Thusis, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürlimann, Michael, genannt Mike, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
van de Graaf, Jolanda, von Schwyz, in Arth, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Cham];
Gyöngy, Mattia, von Losone, in Minusio, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harnisch, Hans, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaggi, Nelly, von Innertkirchen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marquis, Virginie, von Mervelier, in Courtételle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Haute-Sorne];
Schmid, Lucas, von Baar, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.