Georg Carl Umbricht
residente a Zürich, da Genève, Untersiggenthal e Zürich Mandati attuali: Ernst und Adeline Schneider Stiftung, Musicians For Human Rights e di più Persone correlate: Thomas Enzler, Peter Schuppli, Julian Mark Fifer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Carl Umbricht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Carl Umbricht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Georg Carl Umbricht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Georg Carl Umbricht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Georg Carl Umbricht
Persone con il nome Georg Carl Umbricht lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi sociali
Officio di notare e avvocato
Fornitura di altri servizi all’azienda
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altri servizi sociali
Officio di notare e avvocato
Fornitura di altri servizi all’azienda
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Georg Carl Umbricht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Georg Carl Umbricht
Numero di pubblicazione: HR02-1006092303, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PrivaSphere AG, in Zürich, CHE-109.907.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980304).
Statutenänderung:
18.07.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbricht, Georg, von Zürich, Genève und Untersiggental, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ralf Christian Hauser;
Weber, Beat Georg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ralf Christian Hauser.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Ralf Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Benz, Oliver G., von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005368059, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Umbricht Rechtsanwälte AG (Umbricht Avocats SA) (Umbricht Attorneys Ltd.), in Zürich, CHE-422.281.737, Bahnhofstrasse 22, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2021. 22.12.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen;
zusätzlich können sie mit elektronischer Post an die Aktionäre versandt werden.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Steiger, Georg, von Luzern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hippele, Thomas, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Umbricht, Georg Carl, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Honold Treuhand AG (CHE-101.313.494), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004923646, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, in Zürich, CHE-108.051.102, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fetscherin, Walter, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbricht, Georg Carl, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögeli, Martin, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.