Gabriele Giovanni Tufo
residente a Vétroz, da Vétroz Mandati attuali: SBA Immo SA, GTGEST SARL e di più Persone correlate: Julien von Rotz, Pascal Fournier, Julien von Rotz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriele Giovanni Tufo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriele Giovanni Tufo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriele Giovanni Tufo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriele Giovanni Tufo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gabriele Giovanni Tufo
Persone con il nome Gabriele Giovanni Tufo lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Gestione fondi
Servizi fiduciari
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Esercizio delle aziende gastronomiche
Gestione fondi
Servizi fiduciari
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Gabriele Giovanni Tufo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gabriele Giovanni Tufo
Numero di pubblicazione: HR02-1005698114, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SBA Immo SA, à Saxon, CHE-101.805.685, société anonyme (No. FOSC 228 du 25.11.2019, Publ. 1004767517).
Modification des statuts:
22.02.2023.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue de l'Ancienne Pointe 16, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bochatay, Albano Georges, de Salvan, à Vernayaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Tufo, Gabriele Giovanni, de Vétroz, à Vétroz, administrateur unique, avec signature individuelle;
von Rotz, Julien, de Chalais, à Sion, directeur, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005363454, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
GTGEST SARL, à Vétroz, CHE-191.308.260, c/o Gabriele Giovanni Tufo, Avenue des Vergers 52, 1963 Vétroz, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
25.11.2021.
But:
La société a pour but la gestion d'actifs en tous genres, toute activité mobilière, commerciale et immobilière en Suisse et à l'étranger en lien direct ou indirect avec son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Tufo, Gabriele Giovanni, de Vétroz, à Vétroz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 25.11.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1004791458, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Constantin Métal Sàrl, à Sion, CHE-400.851.425, société à responsabilité limitée (No. FOSC 38 du 25.02.2013, p.0, Publ. 7078654).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tufo, Gabriele Giovanni, de Vétroz, à Vétroz, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Constantin, Michaël, de Mont-Noble, à Conthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 199 parts sociales de CHF 100.00].