Bruno Tütsch
residente a Wil AG, da Leibstadt Mandati attuali: Spitex Regio Laufenburg Persone correlate: Regula Weber, Elisabeth Keller, Waltraut Steinacher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Tütsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Tütsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Tütsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Tütsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Tütsch
Persone con il nome Bruno Tütsch lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Bruno Tütsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Tütsch
Numero di pubblicazione: HR01-1005524195, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Spitex Regio Laufenburg, in Mettauertal, CHE-179.162.933, Hauptstrasse 161, 5274 Mettau, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2022.
Zweck:
Die Gemeindeanstalt führt eine gemeinsame Non-Profit-Organisation, die gestützt auf die Leistungsvereinbarung die Pflege und Hilfe zu Hause gewährleistet. Die Gemeindeanstalt kann weitere Aufgaben übernehmen.
Dotationskapital:
CHF 284'763.00.
Organisation:
Organe: Verwaltungsrat;
Geschäftsleitung;
Kontrollstelle.
Rechtsgrundlage:
§ 82a des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz;
SAR 171.100);
Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden Gansingen vom 12.11.2021, Laufenburg vom 18.11.2021 und Mettauertal vom 17.11.2021, Genehmigung des Regierungsrates des Kantons Aargau vom 24.01.2022. Haftung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen:
Erhard, Regina, von Laufenburg, in Laufenburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Elisabeth, von Full-Reuenthal, in Mettauertal, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cuel, Hans-Peter, von Thalwil, in Gansingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Hans Jürg, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinacher, Waltraut, von Uerkheim, in Gansingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tütsch, Bruno, von Leibstadt, in Mettauertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1157562, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der JURA-Holding, in Aarau, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2003, S. 2, Publ. 991726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tütsch, Bruno, von Leibstadt, in Wil AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chevalley, Bernard, von Puidoux, in Enges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wachter, Richard, von Kemmental und Aarau, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkart, Heinz, von Dagmersellen, in Gelfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Kurt, von Ramsen, in Beinwil (Freiamt), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Barbara, von Seeberg, in Erlinsbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder, Bernhard, von Mühleberg, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegrist, Karl, von Niederdorf, in Obergösgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Michael, von Egnach, in Oberentfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.