Rolf Tschan
residente a Zermatt, da Holderbank (SO) Mandati attuali: RT Gebäude GmbH, RPMW AG in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Tschan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Tschan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Tschan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Tschan"
|
|
Rolf Tschan
residente a Hünenberg, da Hünenberg e Holderbank (SO) Mandati attuali: Luzerner Kantonalbank AG Persone correlate: Solange Carvalho Gomes Ferreira, Dimitri Talassi, Barbara Marino-Müller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Tschan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Tschan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Tschan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Tschan"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Tschan
Persone con il nome Rolf Tschan lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Agricoltura (diversa)
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Agricoltura (diversa)
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Rolf Tschan
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Tschan
Numero di pubblicazione: HR02-1005709781, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna
ALRO Management GmbH, in Sissach, CHE-216.456.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520876).
Firma neu:
ALRO Management GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Rolf, von Känerkinden, in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005351863, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jaguar AG, in Zollikofen, CHE-101.253.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschan, Rolf, von Sigriswil, in Har Adar (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Markus, von Endingen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Alexandra, von Zürich, in Hinteregg (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005192631, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ALRO Management GmbH, in Sissach, CHE-216.456.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allmandinger, Patrick, von Basel, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Rolf, von Känerkinden, in Sissach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].