Herbert Trudel
residente a Maur, da Uetikon am See e Zürich Mandati attuali: Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG, Fritz Trudel Bootswerft AG Persone correlate: Adrian Lüönd, Ernst A. Bucher, Urs Peter Wullschleger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Herbert Trudel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Herbert Trudel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Herbert Trudel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Herbert Trudel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Herbert Trudel
Persone con il nome Herbert Trudel lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Fabbricazione di navi e barche
Trasporto di persone e merci su strada
Fabbricazione di navi e barche
Privato con il nome Herbert Trudel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Herbert Trudel
Numero di pubblicazione: HR02-1006117290, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fritz Trudel Bootswerft AG, in Quarten, CHE-103.303.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2007, S.10, Publ. 4102426). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.08.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne Treuhand, Revisionen, Beratungen, in Vilters (Vilters-Wangs), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trudel, Fritz, von Uetikon am See, in Unterterzen (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Trudel, Herbert, von Uetikon am See, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1890205, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG, in Arth, CHE-429.938.461, Chräbelstrasse 46, 6410 Goldau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Luftseilbahn vom Kräbel auf die Rigi Scheidegg. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 1'160'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'160'000.00.
Aktien:
232 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Egli Kehrle, Christian, von Rüti ZH, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baggenstos, Rita, von Gersau, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Ernst, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Josef, von Schwyz, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Putincanin, Svetozar, von Baar, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trudel, Herbert, von Uetikon am See, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wullschleger, Urs, von Vordemwald, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-248.888.710), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6462670, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wullschleger AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.929.026-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 27, Publ. 5072300).
Firma neu:
Wullschleger AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger-Widl, Max, von Zofingen und Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Trudel, Herbert, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].