Hanspeter Trezzini
residente a Riehen, da Riehen Mandati attuali: echt immo AG, Bests AG e di più Persone correlate: Claudia Hedy Renz-Trezzini, Marc Markus Rudolf Bloch, Felix Spiegel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Trezzini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Trezzini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Trezzini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Trezzini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Trezzini
Persone con il nome Hanspeter Trezzini lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Hanspeter Trezzini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Trezzini
Numero di pubblicazione: HR02-1005416958, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
SET Projekt AG, bisher in Muttenz, CHE-102.047.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2002).
Statutenänderung:
18.02.2022.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Sevogelstrasse 121, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und die Realisierung von Um- und Neubauten im Allgemeinen und von Renovationen im Besonderen. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere auch im Inland und im Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung vom 18.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eigenmann, Rolf, von Waldkirch, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Beat, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter Haller Treuhand AG (CH-400.3.009.784-6), in Magden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trezzini, Hanspeter, von Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renz-Trezzini, Claudia Hedy, von Tresa, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4423579, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Imbaplan AG, in Basel, CHE-100.166.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.1997).
Statutenänderung:
14.08.2018.
Firma neu:
echt immo AG.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Schmiedgasse 21, 4125 Riehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willkomm, Mario, von Travers, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trezzini, Hanspeter, von Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Renz-Trezzini, Claudia, von Churwalden, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1474929, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Ergänzende Fürsorgestiftung II der Firma Moor Transport AG, in Basel, CHE-110.084.499, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6925286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trezzini, Hanspeter, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Alain, von Basel, in Witterswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.