Sven Tresch
residente a Hemmental, da Silenen Mandati attuali: ag work sh in Liquidation, BEMI GmbH e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sven Tresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sven Tresch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sven Tresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sven Tresch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sven Tresch
Persone con il nome Sven Tresch lavorano in questi rami economici
Intermediazione lavoratori temporanei
Compravendita di immobili propri
Intermediazione lavoratori temporanei
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Sven Tresch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sven Tresch
Numero di pubblicazione: HR02-1004842428, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
ag work sh, in Schaffhausen, CHE-275.644.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750571).
Firma neu:
ag work sh in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Sven Tresch, Gehrenhalde 63, 8231 Hemmental. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesllschafterversammlung vom 26.02.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balloi, Anna Katia, italienische Staatsangehörige, in Neuhausen am Rheinfall, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tresch, Sven, von Silenen, in Hemmental (Schaffhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004726600, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
ag work sh, in Schaffhausen, CHE-275.644.412, Durachweg 24, 8200 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Verleihung von Personal sowohl in fester als auch in temporärer Anstellung sowie die Beratung, die Vernetzung, das Coaching und die Schulung von Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen in den Bereichen Human Resources, Marketing, Vertrieb, Treuhand, Führung und Organisation sowie die Durchführung von Seminaren und Lehrgängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tresch, Sven, von Silenen, in Hemmental (Schaffhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004662587, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
FREITAG IMMO GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-267.778.298, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052915).
Statutenänderung:
24.06.2019.
Sitz neu:
Beringen.
Domizil neu:
Werkstrasse 5, 8222 Beringen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Vermittlung, die Vermietung und die Verwaltung von Grundstücken aller Art, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich von Grundstücksschätzungen sowie Beratungstätigkeiten im Immobiliengewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Claudia Regula, von Diepoldsau, in Flurlingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tresch, Sven, von Silenen, in Hemmental (Schaffhausen), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schraff, Jannik Peter, von Amriswil, in Neunkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grünig, Ingo Kurt, von Schaffhausen, in Flurlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Späni, Fabian, von Basel, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 62 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].