Anton Traxler
residente a Küsnacht, da Austria Mandati attuali: ATROS AG, Schönbrunn Immobilien Holding AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Traxler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Traxler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Traxler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Traxler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anton Traxler
Persone con il nome Anton Traxler lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Servizi per consulenza manageriale
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Anton Traxler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anton Traxler
Numero di pubblicazione: HR02-1005796481, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Franziskanische Gassenarbeit, in Zürich, CHE-130.523.668, Verein (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547174).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Name neu:
Franziskanische Gassenarbeit - Zueflucht.
Zweck neu:
Der Verein ist gemeinnützig und dient vor allem Menschen in schwierigen Lebenssituationen, insbesondere den Menschen, die auf der Gasse anzutreffen sind. Er ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich am Geist der franziskanischen Spiritualität orientieren und einen respektvollen Umgang mit Mensch und Natur pflegen. Die Tätigkeit hat partnerschaftlich, transparent und professionell zu erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidiropoulos, Dominika, von Zufikon, in Zufikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traxler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McGhee, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005529758, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Franziskanische Gassenarbeit, in Zürich, CHE-130.523.668, Verein (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Guido, von Balgach, in Schneisingen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freuler, Tobias, von Küsnacht (ZH), in Oberrieden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Hans Peter, von Kölliken, in Oberrieden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidiropoulos, Dominika, von Zufikon, in Zufikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Traxler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehl, Beno, von Balgach, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Stocker, Christian, von Wädenswil, in Oberrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-364.794.870).
Numero di pubblicazione: HR02-1004495385, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ATROS AG, in Hergiswil (NW), CHE-326.754.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Almasi, Andras Tamas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.