Luigi Tornisello
residente a Oftringen, da Oftringen Mandati attuali: Garage Tornisello AG, LST Handels und Liegenschaften AG Persone correlate: Flavio Tornisello, Martina Tornisello, Marco Tornisello e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Tornisello", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Tornisello"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luigi Tornisello", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luigi Tornisello"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luigi Tornisello
Persone con il nome Luigi Tornisello lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Luigi Tornisello
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luigi Tornisello
Numero di pubblicazione: HR02-1005345750, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Garage Tornisello AG, in Oftringen, CHE-108.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005345749, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LST Handels und Liegenschaften AG, in Oftringen, CHE-105.194.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2589779).
Domizil neu:
Kornweg 17A, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello-Fehlmann, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zofingen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tornisello, Martina, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3012374, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Auto Logo AG, in Oftringen, CH-400.3.020.733-5, Autogarage mit Reparaturwerkstätte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2001, S. 10206).
Statutenänderung:
30.08.2005.
Firma neu:
LST Liegenschaften AG.
Domizil neu:
Campingweg 12, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Immobiliengeschäfte, Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundeigentum, Erstellung von Bauten, Beteiligung an Immobiliengeschäften, Finanzierungen aller Art sowie Übernahme und Ausübung von Treuhandfunktionen;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Patente, Lizenzen etc. erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.
Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Tornisello-Fehlmann, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.