Flavio Tornisello
residente a Oftringen, da Oftringen Mandati attuali: LST Handels und Liegenschaften AG, Garage Tornisello AG Persone correlate: Luigi Tornisello, Martina Tornisello, Marco Tornisello e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Flavio Tornisello", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Flavio Tornisello"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Flavio Tornisello", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Flavio Tornisello"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Flavio Tornisello
Persone con il nome Flavio Tornisello lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Flavio Tornisello
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Flavio Tornisello
Numero di pubblicazione: HR02-1005351291, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, publizierten TR-Eintrags Nr. 14'068 vom 25.11.2021 Garage Tornisello AG, in Oftringen, CHE-108.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345750).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005345750, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Garage Tornisello AG, in Oftringen, CHE-108.021.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005345749, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LST Handels und Liegenschaften AG, in Oftringen, CHE-105.194.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2589779).
Domizil neu:
Kornweg 17A, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tornisello-Fehlmann, Silvia, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tornisello, Flavio, von Oftringen, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zofingen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Marco, von Oftringen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tornisello, Martina, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tornisello, Luigi, von Oftringen, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].