Maja Tobler Zuber
residente a Haldenstein, da Rehetobel Mandati attuali: OMA Immobilien AG, Tobler Landschaftsarchitekten AG Persone correlate: Olivier Zuber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maja Tobler Zuber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maja Tobler Zuber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maja Tobler Zuber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maja Tobler Zuber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maja Tobler Zuber
Persone con il nome Maja Tobler Zuber lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Maja Tobler Zuber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maja Tobler Zuber
Numero di pubblicazione: HR02-1005273954, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tobler Landschaftsarchitekten AG, in Chur, CHE-113.328.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084948).
Statutenänderung:
13.08.2021.
Sitz neu:
Tamins.
Domizil neu:
Trinserstrasse 13, 7015 Tamins.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Maja, von Rehetobel, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Haldenstein]. [Wohnsitzänderung infolge Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: 1165479, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
TAZZAROSSA AG, in Chur, CH-350.3.011.425-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, Publ. 6714466). [bisher: Weitere Adresse: Badenerstrasse 571, 8048 Zürich.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bundi, Martin, von Castrisch und Sagogn, in Trin Mulin (Trin), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Marcel, von Eschenbach SG, in Grüsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler Zuber, Maja, von Rehetobel, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Olivier, von Wil SG, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Loesch, Dirk Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterlunkhofen, Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1134355, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
OMA Immobilien AG, in Domat/Ems, CH-350.3.011.776-4, Churerstrasse, 7013 Domat/Ems, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2013.
Zweck:
Der Erwerb, die Überbauung, die Renovation, die Verwaltung, die Vermietung und der Verkauf von Grundstücken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zuber, Olivier, von Wil SG, in Haldenstein, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tobler Zuber, Maja, von Rehetobel, in Haldenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.