Andreas Thomma
residente a Oberwil, da Bettwil Mandati attuali: brenneisen theiss communications ag, CISIS GmbH e di più Persone correlate: Anne Theiss, Lena Anderauer, Edgard Theiss e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Thomma", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Thomma"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Thomma", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Thomma"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Thomma
Persone con il nome Andreas Thomma lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi per consulenza manageriale
Servizi pubblicità
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Andreas Thomma
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Thomma
Numero di pubblicazione: HR02-1005926190, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Heart-Based Medicine Foundation, in Basel, CHE-330.190.148, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomma, Andreas, von Bettwil, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Marc, von Wohlen bei Bern, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005789984, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Coverdale Schweiz GmbH, in Basel, CHE-114.491.722, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, S.0, Publ. 2797459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Kristina, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomma, Andreas, von Bettwil, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Abgottspon, Markus, von Basel, in Therwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005044294, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
brenneisen theiss communications ag, in Basel, CHE-108.035.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004840237).
Statutenänderung:
19.11.2020. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 19.11.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer Ruesch Consulting GmbH (CHE-107.640.974), in Reinach (BL), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomma, Andreas, von Bettwil, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenneisen, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].