Roger Thomet
residente a Elgg, da Wohlen bei Bern Mandati attuali: Stiftung Startfeld, St.Galler Kantonalbank AG Persone correlate: Remo Lobsiger, Agathe Clarisse Peggy Koller-Hodac, René Walser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Thomet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Thomet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Thomet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Thomet"
|
|
Roger Thomet
residente a Magden, da Wohlen bei Bern Mandati attuali: THOVEST AG Persone correlate: Niki Alexander Thomet Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Thomet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Thomet"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Thomet", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Thomet"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Thomet
Persone con il nome Roger Thomet lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Roger Thomet
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Thomet
Numero di pubblicazione: 1420655, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Startfeld, in St. Gallen, CHE-273.397.036, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, Publ. 1303517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Dr. Xaver, von Glarus Süd, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wörwag, Sebastian, von Romanshorn, in Rorschacherberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, René, von Poschiavo, in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomet, Roger, von Wohlen bei Bern, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7170276, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CES-CCIP GmbH (CES-CCIP SARL), in Basel, CH-270.4.003.118-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 7, Publ. 5980524).
Statuten neu:
26.02.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.02.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 273'637.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'570.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
CES DFP AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CES DFP SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Führen eines Prüfungszentrums der Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-France. Planung und Organisation von Zertifikatsprüfungen für Schweizer Schulen und Hochschulen für das CES DFP. Die Firma kann in weiteren Sprachbereichen und Examensabnahmen tätig sein sowie andere Firmen und oder Immobilien erwerben.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 80'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomet, Roger, von Wohlen bei Bern, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Thomet, Niki, von Wohlen bei Bern, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7098278, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
St.Galler Kantonalbank AG, in St. Gallen, CH-320.8.000.310-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Hans, von Balgach, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Bruno, von Bäretswil, in Lütisburg Station (Lütisburg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zollinger, Yves, von Winterthur, in Mörschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohler, Heinz, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rusch, Mario, von Appenzell, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harder, Thomas, von Niederbüren, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britt, Werner, von Glarus Nord, in Degersheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Bühler, Joachim, von St. Gallen, in Gais, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Manser, Christian, von Appenzell, in Appenzell Schlatt (Appenzell), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ruess, David, von Pfyn, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Stacher, Claudia, von Arbon, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wachlin, Esther, von Altstätten, in Sonnental (Oberbüren), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Federer, René, von Berneck, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Pareth, Karl, von Eggersriet, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Schukraft, Heiko, von Eggersriet, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheineck];
Thomet, Roger, von Wohlen bei Bern, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baier, Sibylle, von Rickenbach TG, in Busswil TG (Sirnach), mit Kollektivprokura zu zweien;
Brack, Markus, von Neunforn, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brägger, Andreas, von Kirchberg SG, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brändle, Patrick, von Lütisburg, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cerfeda, Stefania Nadia, von Rorschach, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Salvi, Stefania Nadia];
Eberle, David, von Walenstadt, in Walenstadt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Faleschini, Christoph, von Au SG, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Friederich, Patricia, von Rapperswil BE, in Rorschach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Malacarne-Friederich, Patricia, von Wilen TG, in Goldach];
Frischknecht, Jérôme, von Schwellbrunn, in Schwellbrunn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fusco, Mario, von Romanshorn, in Salmsach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fust, Lukas, von Mosnang, in Bazenheid (Kirchberg SG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehrer, Cyril, von St. Gallen, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehri, Manuela, von Seedorf BE, in Sax (Sennwald), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hochreutener, Stephanie, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hug, Raphael, von Zuzwil SG, in Hosenruck (Wuppenau), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wil SG];
Looser, Christian, von Oberuzwil, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfäffli, Bettina, von Signau, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rheineck];
Salis, Reto, von Bregaglia, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schär, Domenic, von Gondiswil, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlegel, Pascal, von Wartau, in Tübach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Signer, Roger, von Appenzell, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tischhauser, Kornelius, von Grabs, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uzwil];
Weiss, Mischa, von Weisslingen, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wieland, Tamara, von Sumvitg, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien. [behördliche Umbenennung des Bürgerortes].