Sandra Thöny-Boner
residente a Malans, da Grüsch e Malans Mandati attuali: AB-Treuhand, Boner, Garage René Disch GmbH e di più Persone correlate: Abraham Boner-Jäggi, Ercan Basanmay, René Disch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Thöny-Boner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Thöny-Boner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Thöny-Boner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Thöny-Boner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sandra Thöny-Boner
Persone con il nome Sandra Thöny-Boner lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Servizi fiduciari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Sandra Thöny-Boner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Thöny-Boner
Numero di pubblicazione: HR02-1005885529, Ufficio del registro di commercio Grigioni
AB-Treuhand, Boner, in Malans, CHE-106.377.171, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S.9, Publ. 5033110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boner-Brunner, Adelheid, von Malans, in Malans, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny-Boner, Sandra, von Malans, in Malans, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004881396, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
dwt Dach-Wand-Technik GmbH, in Conters im Prättigau, CHE-420.322.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny-Boner, Sandra, von Grüsch, in Malans, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Disch, Alexandra, von Trimmis, in Conters im Prättigau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004606657, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Al Babyloni GmbH, in Chur, CHE-115.312.940, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, S.0, Publ. 1068715).
Firma neu:
Al Babyloni GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Samir, von Bannwil, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Thöny-Boner, Sandra, von Malans, in Malans, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.