Stefan Theelen
residente a Oberau, da Germania Mandati attuali: Optimizer AG, WinWin Consulting AG Persone correlate: Andreas Alfred Engel, Martina-Stephanie Brenner, Ingo Seimetz Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Theelen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Theelen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Theelen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Theelen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Theelen
Persone con il nome Stefan Theelen lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Stefan Theelen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Theelen
Numero di pubblicazione: HR02-1004562215, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
GreenResourceExploration AG, in Heiden, CHE-113.902.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2168877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theelen, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Holderried, Hans Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Scheidegg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004562222, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
WinWin Consulting AG, in Heiden, CHE-109.881.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2011, Publ. 5971264).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theelen, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberau (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heiden];
Seimetz, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weissensberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenner, Martina-Stephanie, deutscher Staatsangehöriger, in Oberau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heiden].
Numero di pubblicazione: 2472047, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Optimizer AG, bisher in St. Gallen, CHE-425.343.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1873713).
Statutenänderung:
03.11.2015.
Sitz neu:
Heiden.
Domizil neu:
Schlipf 103, 9410 Heiden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von strategischen Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Investoren sowie die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Handels- und Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theelen, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Engel, Andreas Alfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Leutschach an der Weinstrasse (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Mitglied].