Astrit Thaqi
residente a Unterentfelden, da Kosovo Mandati attuali: Cetela AG, Mondi Bau AG e di più Persone correlate: Fatos Dakaj, Patrick Müller, Thomas Jörg Kaufmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Astrit Thaqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Astrit Thaqi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Astrit Thaqi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Astrit Thaqi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Astrit Thaqi
Persone con il nome Astrit Thaqi lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Construzione del soprassuolo
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Astrit Thaqi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Astrit Thaqi
Numero di pubblicazione: HR02-1005989116, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Cetela AG, in Herisau, CHE-104.105.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843762).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaqi, Astrit, kosovarischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dakaj, Fatos, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005713346, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mondi Bau AG, in Unterentfelden, CHE-436.095.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Thomas, von Luzern, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thaqi, Astrit, kosovarischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Müller, Patrick, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wepf, Andreas, von Pfäffikon, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005640547, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Mondi Bau GmbH, in Unterentfelden, CHE-436.095.276, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588486).
Statutenänderung:
20.12.2022. 20.12.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 2'924'055.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'633'174.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Mondi Bau AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Arbeiten und die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau, sowie Handel mit Waren aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaqi, Astrit, kosovarischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
XELLENZ Revisionen GmbH (CHE-423.796.808), in Zürich, Revisionsstelle.