Gaby Tanner
residente a Sattel, da Eriswil Mandati attuali: Sport- und Freizeitclub Universitätsspital Zürich (SFC-USZ) Persone correlate: Caroline Schwegler, Peter Mugglin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gaby Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gaby Tanner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gaby Tanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gaby Tanner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gaby Tanner
Persone con il nome Gaby Tanner lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Servizi sport
Privato con il nome Gaby Tanner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gaby Tanner
Numero di pubblicazione: HR02-1005197733, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590474).
Statutenänderung:
12.02.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutierrez, Cristobal, von Zürich, in Uitikon, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004590474, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3639165).
Statutenänderung:
16.01.2019.
Zweck neu:
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Ausleihe, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Caroline, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mugglin, Peter, von Sursee, in Kloten, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allerkamp, Claudia, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fournichot, Nathalie, von Stettfurt, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 3639165, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, c/o Timo Naumann, Frymannstrasse 51b, 8041 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2017.
Zweck:
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Miete, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Schiffsvermietungen, Kursen und anderen Angeboten;
Erträge aus Vereinsvermögen;
Gewinn aus Veranstaltungen;
Unterstützungsbeiträge des Vereins SFC-USZ;
Gönner- und Sponsorenbeiträge sowie andere Zuwendungen;
Schenkungen.
Eingetragene Personen:
Schwegler, Caroline, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mugglin, Peter, von Sursee, in Kloten, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten.