René-Robert R. Talbot
residente a Berlin, da Germania Mandati attuali: Romain Talbot GmbH Persone correlate: Urs Otto Kraft-Nufer, André Räber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René-Robert R. Talbot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René-Robert R. Talbot"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René-Robert R. Talbot", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René-Robert R. Talbot"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René-Robert R. Talbot
Persone con il nome René-Robert R. Talbot lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome René-Robert R. Talbot
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René-Robert R. Talbot
Numero di pubblicazione: HR02-1005233315, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Romain Talbot GmbH, in Zürich, CHE-102.616.649, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847348).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Arthold GmbH, in Zug (CHE-102.831.248), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'143'362.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 24'781.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übetragende Gesellschaft einen Teil der Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft hält und der restliche Teil der Stammanteile durch den einzigen Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gehalten wird, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthold GmbH (CHE-102.831.248), in Zug, Gesellschafterin, mit 520 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Talbot, René-Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'080 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005063396, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Arthold GmbH, in Zug, CHE-102.831.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Talbot-Fischer, Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Stuttgart (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Talbot, René-Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6081300, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arthold GmbH, in Zürich, CH-020.4.900.032-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2006, S. 18, Publ. 3286678).
Statutenänderung:
06.12.2010.
Sitz neu:
Kilchberg ZH.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 8802 Kilchberg ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: a) Den Erwerb und die dauernde Verwaltung und Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
b) Die Tätigung von sämtlichen damit zusammenhängenden Geschäften;
c) Die Beteiligung an gleichartigen Unternehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Talbot, René-Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Berlin (D), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00];
Talbot-Fischer, Margarete, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Stuttgart, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 200'000.00];
Kraft, Urs O., von Oberwil BL, in Kilchberg ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].