Verena Suter
residente a Mettmenstetten, da Mettmenstetten Mandati attuali: TV - Suter Persone correlate: Ernst Suter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Verena Suter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Verena Suter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Verena Suter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Verena Suter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Verena Suter
Persone con il nome Verena Suter lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Verena Suter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Verena Suter
Numero di pubblicazione: HR02-1005643644, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dr. René Lottenbach AG, in Luzern, CHE-202.466.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Verena, von Weggis, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4403637, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Dr. René Lottenbach AG, in Luzern, CHE-202.466.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001691).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lottenbach, Dr. René, von Weggis, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lottenbach, Margrit, von Luzern, Weggis und Sempach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Macchi, Oskar Anton, von Luzern, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Verena, von Weggis, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3009515, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BBS Beratung Bahn und Strasse AG, in Baden, CHE-110.177.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1823255).
Statutenänderung:
28.07.2016.
Sitz neu:
Villnachern.
Domizil neu:
Hauptstrasse 11, 5213 Villnachern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Hans-Jörg, von Gränichen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Suter, Verena, von Gränichen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Marco, von Gränichen, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberflachs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].