René Paul Surber
residente a Zürich, da Oberweningen Mandati attuali: CONSENSIS GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Paul Surber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Paul Surber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Paul Surber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Paul Surber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Paul Surber
Persone con il nome René Paul Surber lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome René Paul Surber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Paul Surber
Numero di pubblicazione: 1988525, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
coachingbedarf.ch GmbH, in Schwyz, CHE-115.111.123, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surber, René, von Oberweningen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Lukas, von Gersau, in Rickenbach SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Seengen und mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 7096182, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
coachingbedarf.ch GmbH, bisher in Aarau, CH-400.4.032.097-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, S. 0, Publ. 6508956).
Gründungsstatuten:
23.09.2009.
Statutenänderung:
01.11.2012.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Baumgarten 34, 6432 Rickenbach SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Lukas, von Gersau, in Rickenbach SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Surber, René, von Oberweningen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5274412, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CONSENSIS GmbH, in Männedorf, CH-020.4.039.840-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 30, Publ. 4958758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebenberger, Adrian, von Grabs, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surber, René Paul, von Oberweningen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].