Urs Viktor Summermatter
residente a Visp, da Staldenried Mandati attuali: Zerzuben, Schuh- & Sporthaus AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Viktor Summermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Viktor Summermatter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Viktor Summermatter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Viktor Summermatter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Viktor Summermatter
Persone con il nome Urs Viktor Summermatter lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Privato con il nome Urs Viktor Summermatter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Viktor Summermatter
Numero di pubblicazione: 4241053, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Zerzuben, Schuh- & Sporthaus AG, in Visp, CHE-105.896.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, Publ. 1629385).
Statutenänderung:
08.05.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Schuh- und Sportartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen betreiben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 31. Mai 1967 und Bilanz per 31. Januar 1967 übernimmt die Gesellschaft mit Wirkung ab 1. Februar 1967 das Geschäft der bisherigen Einzelfirma 'Schuh- & Sportgeschäft, V. Zerzuben, Visp', in Visp, mit Aktiven im Werte von Fr. 384'575.47 und Passiven im Betrage von Fr. 66'433.71 zum Preise von Fr. 318'141.76. Von diesem Übernahmepreis werden Fr. 250'000.-- auf das Grundkapital angerechnet und Fr. 68'141.76 gutgeschrieben.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, David, von Visp, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teysseire-Stoffel, Margot Franziska, von Visp, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand marugg + imsand ag, in Brig (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Urs Viktor, von Staldenried, in Visp, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1629385, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Zerzuben, Schuh- & Sporthaus AG, in Visp, CHE-105.896.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 910723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurbriggen Treuhand AG, in Visp, Revisionsstelle;
Williner, Stefan, von Embd, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Urs Viktor, von Staldenried, in Visp, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Summermatter, Urs, in Brig-Glis, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gruber, David, von Visp, in Visp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teysseire-Stoffel, Margot Franziska, von Visp, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand marugg + imsand ag (CHE-113.695.446), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3015138, Ufficio del registro di commercio Vallese
Zerzuben, Schuh- & Sporthaus AG, in Visp, CH-600.3.000.879-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 14, Publ. 2499188).
Statutenänderung:
5.09.2005.
Zweck neu:
Handel mit Schuh- und Sportartikeln. Kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen betreiben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zerzuben, Paul, von Visperterminen, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zerzuben, Blanka, von Visperterminen, in Visp, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zerzuben, Margrit, von Visperterminen, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Urs, von Staldenried, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brig (Brig-Glis), Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien];
Salzmann, Peter, von Naters, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Williner, Stefan, von Embd, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.