Roland Sturzenegger
residente a Walzenhausen, da Wolfhalden Mandati attuali: Sturzenegger Rückbau GmbH, Sturzenegger Demontagen GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Sturzenegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Sturzenegger"
|
|
Roland Sturzenegger
residente a Vaduz, da Svizzera Mandati attuali: BS Bau-Support Anstalt Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Sturzenegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Sturzenegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Sturzenegger
Persone con il nome Roland Sturzenegger lavorano in questi rami economici
Démontage et déconstruction
Servizi per consulenza manageriale
Démontage et déconstruction
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Roland Sturzenegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Sturzenegger
Numero di pubblicazione: HR01-1005970537, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Sturzenegger Rückbau GmbH, in Walzenhausen, CHE-206.485.128, Äschi 498, 9428 Walzenhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung allgemeiner Rückbauten, Entsorgungen und Hausräumungen;
Demontage, Abbau und Entsorgung von Heizöltanks. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.02.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sturzenegger, Roland, von Wolfhalden, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3937709, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BS Bau-Support GmbH, in Widnau, CHE-112.629.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7113574).
Firma neu:
BS Bau-Support GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Roland, von Trogen, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3257015, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Geschenkboutique Romantica GmbH, in Rorschach, CHE-254.164.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503375).
Statutenänderung:
22.12.2016.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Wildeggstrasse 42, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst-Schlegel, Sandra, von Wolfhalden, in Goldach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Carocari, Andrea, von Untereggen, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sturzenegger, Roland, von Trogen, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Christoph, von Sargans, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brändli, Rolf, von Kaltbrunn, in Goldach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.