Jakob Sturzenegger
residente a Turbenthal, da Reute (AR) Mandati attuali: Braunviehzuchtgenossenschaft Turbenthal und Umgebung Persone correlate: Beat Lüscher, Thomas Bosshard, Ruedi Muggler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Sturzenegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Sturzenegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Sturzenegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jakob Sturzenegger
Persone con il nome Jakob Sturzenegger lavorano in questi rami economici
Associazioni e federazioni
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Jakob Sturzenegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Sturzenegger
Numero di pubblicazione: 2183549, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Turbenthal und Umgebung, in Turbenthal, CHE-102.382.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1248879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Thomas, von Sternenberg, in Turbenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Wildberg, in Wila, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Büchi, Jakob, von Hofstetten ZH, in Hofstetten ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hofstetten bei Elgg, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Weber, Matthias, von Gossau ZH, in Wila, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Jakob, von Reute AR, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5689662, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Braunviehzuchtgenossenschaft Turbenthal und Umgebung, in Turbenthal, CH-020.5.900.243-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 39, Publ. 5081986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Hans, von Wildberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Jakob, von Reute AR, in Turbenthal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Verwalter ohne Zeichnungsberechtigung];
Grünenwald, Ernst, von St. Stephan, in Wila, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4227844, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sennereigenossenschaft Seelmatten, Niederhofen und Höfli, in Turbenthal, CH-020.5.901.403-2, Bestmögliche Verwertung der in Seelmatten, Niederhofen und Höfli produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 24.02.2003, S. 21, Publ. 875802).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Seelmatten, Niederhofen und Höfli in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.09.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Alfred, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied, Aktuar und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bichelsee, in Bichelsee, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oberholzer, Ulrich, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sturzenegger, Jakob, von Reute AR, in Turbenthal, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].