Maël Bénédict Stucky
residente a Sierre, da Sierre Mandati attuali: by Attitude AG, MASSARY SA e di più Persone correlate: Alfred Thomas Bayard, Manfred Martin Stucky, Beat Ruppen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maël Bénédict Stucky", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maël Bénédict Stucky"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maël Bénédict Stucky", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maël Bénédict Stucky"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maël Bénédict Stucky
Persone con il nome Maël Bénédict Stucky lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Servizi pubblicità
Commercio di prodotti tabacco
Fornitura di servizi informatici
Servizi pubblicità
Commercio di prodotti tabacco
Privato con il nome Maël Bénédict Stucky
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maël Bénédict Stucky
Numero di pubblicazione: HR02-1006018205, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
by Attitude AG, in Visp, CHE-168.400.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005944441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anthamatten, Thomas Adolf, von Saas-Balen, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balet, Raphaël Dominique Victorien, von Grimisuat, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Diego, von Törbel, in Embd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucky, Maël Bénédict, von Sierre, in Sierre, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Stucky, Manfred Martin, von Sierre, in Sierre, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bayard, Alfred Thomas, von Visp, in Noble-Contrée, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005944441, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Megaphone Communications AG, in Visp, CHE-168.400.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005644024).
Statutenänderung:
12.01.2024.
Firma neu:
by Attitude AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder Brief. [Berichtigung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucky, Maël Bénédict, von Sierre, in Sierre, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: HR02-1005427764, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
MASSARY SA, à Sierre, CHE-215.465.685, société anonyme (No. FOSC 200 du 15.10.2015, p.0, Publ. 2427717).
Modification des statuts:
08.03.2022.
Nouveau but:
La société a pour but toute activité dans le domaine du graphisme, du marketing, du digital et de la création de contenu ainsi que l'import et l'export de marchandises. Elle peut effectuer toutes opérations en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toute opération et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Inscription ou modification de personne(s):
Stucky, Maël Bénédict, de Sierre, à Sierre, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Stucky-Rudaz, Johanna Mirielle, de Chalais, à Sierre, administratrice, avec signature individuelle.