Immo Detlev Ströher
residente a Darmstadt, da Germania Mandati attuali: Ursula Ströher Stiftung Persone correlate: Ronja Ströher, Beat Ulrich Rauss, Kevin Weber e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Immo Detlev Ströher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Immo Detlev Ströher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Immo Detlev Ströher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Immo Detlev Ströher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Immo Detlev Ströher
Persone con il nome Immo Detlev Ströher lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Immo Detlev Ströher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Immo Detlev Ströher
Numero di pubblicazione: 4017461, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rivendell Holding AG, in Zug, CHE-112.719.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ströher, Immo Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ströher, Jan-Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3764853, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rivendell Holding AG, in Zug, CHE-112.719.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2002407).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ströher, Immo Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5506460, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
INORA AG in Liquidation, in Zug, CH-170.3.018.142-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 24, Publ. 5380742). Anlässlich der Gläubigerversammlung vom 04.02.2010 wurde die Holenstein Rechtsanwälte AG, in Zürich, zur ausseramtlichen Konkursverwaltung gewählt.
Liquidationsdomizil:
c/o Holenstein Rechtsanwälte AG, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Dr. Hans-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein Rechtsanwälte AG (CH-020.2.005.965-9), in Zürich, ausseramtliche Konkursverwalterin;
Kalbrunner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Viernheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Dr. Luka, von Zug, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strieder, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ströher, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Seeheim-Jugenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ströher, Immo Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].