Roland Stoop
residente a Lupfig, da Flums Mandati attuali: Stoop AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Stoop", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Stoop"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Stoop", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Stoop"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Stoop
Persone con il nome Roland Stoop lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Roland Stoop
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Stoop
Numero di pubblicazione: 4443953, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stoop AG, in Lupfig, CHE-108.598.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3163389). [Gemeindefusion vom 01.01.2018].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Roland, von Flums, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Scherz].
Numero di pubblicazione: 2086623, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Amar GmbH, in Scherz, CHE-112.521.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 2, Publ. 5680484).
Statutenänderung:
10.03.2015.
Zweck neu:
Ausführen von allgemeinen Schreinerarbeiten, speziell Schränke und Türen sowie alle damit direkt und indirekt zusammenhängenden Aufgaben;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoop, Roland, von Flums, in Scherz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vogt, Rosmarie, von Zürich und Eglisau, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Alexander, von Zürich, in Bichelsee-Balterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5680484, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Amar GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.031.727-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2005, S. 17, Publ. 3026504).
Gründungsstatuten:
07.09.2005.
Statutenänderung:
01.06.2010.
Sitz neu:
Scherz.
Domizil neu:
Finstergasse 33, 5246 Scherz.
Zweck neu:
Betrieb eines Fotostudios, Erbringen von Dienstleistungen im Foto- und Multimediabereich sowie Beratung und Vermittlung im Immobilienbereich;
kann sich an Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TP Finanz AG (CH-400.3.018.645-5), in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Roland, von Flums, in Scherz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Vogt, Rosmarie, von Zürich und Eglisau, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.