Paul Stoop
residente a Sargans, da Flums Mandati attuali: Pro Eigentum AG Persone correlate: Philipp Hermann, Martin Gall, Emil Ackermann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Stoop", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Stoop"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Stoop", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Stoop"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul Stoop
Persone con il nome Paul Stoop lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Paul Stoop
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul Stoop
Numero di pubblicazione: HR02-1004952140, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stoop + Good AG, in Flums, CHE-478.426.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, S.0, Publ. 3919983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoop, Paul, von Flums, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Roman, von Trun, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Good, Nadine, von Sargans, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004514144, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
P. Stoop AG, in Flums, CHE-103.833.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, Publ. 5018514).
Statutenänderung:
24.10.2018.
Sitz neu:
Sargans.
Domizil neu:
Neue Wangserstrasse 13, 7320 Sargans.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Vornahme von Investitionen vorab im Immobilienbereich, namentlich Erwerb, Verwaltung, Veräusserung von Liegenschaften sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Betriebs- und Geschäftsliegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die bei der Gründung vom 15.06.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Paul Stoop, in Flums, gemäss Uebernahmebilanz per 1. Januar 1993 mit Aktiven von CHF 201'064.15 und Passiven von CHF 79'369.65, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 21'694.50 als Forderung gutgeschrieben wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an den Aktionär erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktien-buch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.10.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoop-Good, Brigitte, von Flums, in Plons (Mels), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
EBERLE & PARTNER TREUHAND UND REVISION AG, in Mels, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop-Good, Paul, von Flums, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Plons (Mels), Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3919983, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stoop + Good AG, in Flums, CHE-478.426.019, Nussbaumstrasse 6, 8890 Flums, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Ofen- und Cheminéebau sowie Plattenbeläge aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Fahrzeuge, Mobiliar und Vorräte zum Preis von höchstens CHF 150'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Weitere Adresse:
Rafflerweg 2, 8887 Mels.
Eingetragene Personen:
Stoop, Paul, von Flums, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Roman, von Trun, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.