Christoph Stoll
residente a Kirchberg, da Rüschegg e Basel Mandati attuali: Stoll, Christoph Persone correlate: Verena Stoll-Diggelmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Stoll", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Stoll"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Stoll", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Stoll"
|
|
Christoph Stoll
residente a Corjolens, da Guggisberg Mandati attuali: Viehzucht- und Alpgenossenschaft Bolligen Persone correlate: Severin Kiener, Markus Schneider, Christoph Gosteli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Stoll", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Stoll"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Stoll", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Stoll"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Stoll
Persone con il nome Christoph Stoll lavorano in questi rami economici
BranchCode_n/a
Agricoltura (diversa)
BranchCode_n/a
Agricoltura (diversa)
Privato con il nome Christoph Stoll
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Stoll
Numero di pubblicazione: HR02-1005964296, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzucht- und Alpgenossenschaft Bolligen, in Bolligen, CHE-102.463.067, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Geristein (Bolligen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Severin, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stoll, Christoph, von Guggisberg, in Corjolens (Avry), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Stettlen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005539353, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
AVITRAPA AG, in Kirchberg (SG), CHE-107.349.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, S.0, Publ. 6525104).
Firma neu:
AVITRAPA AG in Liquidation.
Domizil neu:
Untere Harfenbergstrasse 13, 9533 Kirchberg SG.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Christoph, von Basel, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll-Diggelmann, Verena, von Basel und Rüschegg, in Guttet-Feschel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Schreibweise Domizil in Ziff. 3 aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numero di pubblicazione: 3502309, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzucht- und Alpgenossenschaft Bolligen, in Bolligen, CHE-102.463.067, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272488).
Domizil neu:
im Flugbrunnen 409, 3065 Bolligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Daniel, von Linden, in Stettlen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Andreas, von Oberbalm, in Flugbrunnen (Bolligen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoll, Christoph, von Guggisberg, in Stettlen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaufdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gosteli, Christoph, von Bolligen, in Ostermundigen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kiener, Severin, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].