Alfons Stöckli-Muggler
residente a Birri, da Aristau Mandati attuali: Stalir GmbH Persone correlate: Peter Häusler, Patricia Stöckli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfons Stöckli-Muggler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfons Stöckli-Muggler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfons Stöckli-Muggler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfons Stöckli-Muggler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfons Stöckli-Muggler
Persone con il nome Alfons Stöckli-Muggler lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Alfons Stöckli-Muggler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfons Stöckli-Muggler
Numero di pubblicazione: 2247551, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stalir GmbH, in Menzingen, CHE-104.134.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 22, Publ. 5673808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli-Muggler, Alfons, von Aristau, in Birri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Stöckli, Patricia, von Aristau, in Birri, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Häusler, Peter, von Gondiswil, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5673808, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stalir GmbH, in Menzingen, CH-170.4.001.872-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2001, S. 10015). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli-Muggler, Irene, von Aristau, in Aristau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli-Muggler, Alfons, von Aristau, in Birri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher:in Aristau, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stalir GmbH, Sitz Zug.
Domizil:
c/o Brigitte Stöckli, Riedmatt 12, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.1998.
Zweck:
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmungsberatungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Maschinen, Geräte, Mobilien usw. gemäss Verzeichnis zu Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 22.01.1998, zum Preis von CHF35'021.50, wovon CHF20'000.00 auf das Stammkapital angerechnet und CHF15'021.50 den Sacheinlegern gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Stöckli-Muggler, Irene, Heimat Aristau, in Aristau, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF8'000;
Stöckli-Muggler, Alfons, Heimat Aristau, in Aristau, Gesellschafter, Stammanteil: CHF12'000.