François Stieger
residente a Bougy-Villars, da Basel Mandati attuali: GradeSens SA, Panoptic SA Persone correlate: François Rodolphe Sugnaux, Yvan Jacquat, Joseph El Hayek e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Stieger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Stieger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "François Stieger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "François Stieger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome François Stieger
Persone con il nome François Stieger lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Fornitura di servizi informatici
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome François Stieger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: François Stieger
Numero di pubblicazione: HR02-1005865265, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EAPOSYS SA, à Biel/Bienne, CHE-231.891.856, société anonyme (No. FOSC 71 du 13.04.2023, Publ. 1005722563).
Modification des statuts:
12.10.2023.
Nouveau capital-actions:
CHF 127'889.00 [précédemment: CHF 125'435.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 127'889.00 [précédemment: CHF 125'435.00].
Nouvelles actions:
127'889 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 125'435 actions nominatives de CHF 1.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions dans la limite de la marge de fluctuation du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stieger, François, de Basel, à Bougy-Villars, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005722563, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EAPOSYS SA, à Biel/Bienne, CHE-231.891.856, société anonyme (No. FOSC 221 du 14.11.2022, Publ. 1005603151).
Modification des statuts:
22.03.2023. [Suppression de la disposition statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du09.03.2021 suite à l'expiration du délai.] [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 09.03.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 22.03.2023. Pour les détails, voir les statuts. [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 09.03.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. Marge de fluctuation du capital;
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par tous moyens écrits aux adresses inscrites (y compris adresse électronique) sur le registre des actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Stieger, François, de Basel, à Bougy-Villars, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2450099, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
OASIS Aerospace Technologies Sàrl, à Arbaz, CHE-190.824.694, Route de Prozerbou 80, 1974 Arbaz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
07.10.2015.
But:
La recherche, la création, le développement et la commercialisation de tous systèmes informatiques et électroniques dans le domaine de la physique, de la science, de la technologie, de l'aéronautique, de l'industrie, du cinéma, des arts et des médias (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Stieger, François, de Basel, à Bougy-Villars, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Osen, Karl, ressortissant norvégien, à Arbaz, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 07.10.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.