Pascal Steingruber
residente a Zürich, da Schönengrund Mandati attuali: Topten GmbH, Bush Energie GmbH e di più Persone correlate: Charlotte Olivia Spörndli, Charlotte Olivia Spörndli, David Stickelberger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Steingruber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Steingruber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Steingruber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Steingruber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pascal Steingruber
Persone con il nome Pascal Steingruber lavorano in questi rami economici
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Uffici di architettura e ingegneria
Consulenza legale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Uffici di architettura e ingegneria
Consulenza legale
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Pascal Steingruber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Steingruber
Numero di pubblicazione: HR02-1006120124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Topten GmbH, in Zürich, CHE-100.899.956, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014109).
Domizil neu:
Molkenstrasse 21, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bush, Dr. Eric Helmut, von Bern, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Charlotte, von Löhningen, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Steingruber, Pascal, von Schönengrund, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006069036, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Bush Energie GmbH, in Felsberg, CHE-108.393.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S.9, Publ. 4814330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bush, Dr. Eric, von Bern, in Felsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Bush-Fontana, Barbara, von Flims, in Felsberg, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandes Energie Holding AG (CHE-191.377.947), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Spörndli, Charlotte, von Löhningen, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Steingruber, Pascal, von Schönengrund, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005839661, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
International Office European Energy Award GmbH, in Zürich, CHE-109.591.298, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005454872).
Firma neu:
International Office European Energy Award GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Brandes Energie AG, Molkenstrasse 21, 8004 Zürich. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steingruber, Pascal, von Schönengrund, in Zürich, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].