Esther Steffen
residente a Aarau, da Neuenhof Mandati attuali: Stiftung Aargauische Sprachheilschule Persone correlate: Liselotte Eglin, Diana Eberli, Petra Weder e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Steffen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Steffen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Steffen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Steffen"
|
|
Esther Steffen
residente a Malters, da Menznau e Malters Mandati attuali: Migrol Service Kriens GmbH Persone correlate: Daniel Müller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Steffen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Steffen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Steffen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Steffen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Esther Steffen
Persone con il nome Esther Steffen lavorano in questi rami economici
Esercizio delle scuole primarie
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Esercizio delle scuole primarie
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Privato con il nome Esther Steffen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Esther Steffen
Numero di pubblicazione: HR02-1005318357, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Aargauische Sprachheilschule, in Aarau, CHE-101.795.584, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfändler, Marianne, von Schwanden (GL), in Ammerswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Andreas Meinrad, von Roggliswil, in Beatenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Majoros Pfund, Elisabeth, von Baar, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Näf, Beat, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Esther, von Neuenhof, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marcarini, Eveline, von Appenzell, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004867388, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Migrol Service Kriens GmbH, in Kriens, CHE-113.399.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Esther, von Malters, in Malters, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 905 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Müller, Daniel, von Luzern, in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004853018, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Migrol Service Kriens GmbH, in Kriens, CHE-113.399.261, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S.14, Publ. 5698586).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Stammkapital neu:
CHF 101'000.00 [bisher: CHF 21'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Esther, von Malters, in Malters, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 905 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].